校长:张建蒙 主持学校全面工作 工作简历: 1989年9月至1991年9月在贵州教育学院脱产学习; 1991年9月至1995年4月在普安县第二中学任教师 1995年4月至2002年9月在普安县教育局任办公室负责人; (详细)
副校长:李益刚 协助主要领导分管招生就业办、培训处工作。 工作简历: 1980年8月至1989年3月在普安县青山中学工作,任教导副主任; 1989年3月至1992年8月在普安县地瓜中学工作,任教导副主任; &nb(详细)
副校长:杨礼祥 协助主要领导分管教务处、信息中心、保卫处工作。 工作简历: 1993年8月参加工作 1993年8月至1995年7月在贵州省普安县窝沿学校任教师(其间:1993(详细)
党支部负责人:张崇坤 协助主要领导分管党支部、团委、工会、关工委工作。 工作简历: 1992年12月至1994年9月在普安县九峰学校任教师 1994年9月至2006年10月在普安县中等职业学校任教师; (详细)
校长助理:张时勇 协助主要领导分管办公室、总务处工作。 工作简历: 1993年8月参加工作; 1993年9月至1995年7月在贵州农学院脱产学习; 1998年9月至2001年3月在贵州师范大学函授学习; (详细)