姓名:唐宗琼 现任职重庆市医药经贸学校校长 中国药科大学重庆函授站站长 重庆医药(集团)股份有限公司培训中心主任(详细)
姓名:黄广梅 现任职中国药科大学重庆函授站副站长(详细)
李红 现就职重庆市医药经贸学校资助办公室主任。(详细)
姓名:余华 现任职重庆市医药经贸学校德育处主任。(详细)
张媛媛 重庆市医药经贸学校任课教师 重庆市医药经贸学校团委书记(详细)
姓名:陈真 性别:女 出生年月:1963年9月 职称:教授 主要经历: 1.1986年6月毕业于上海医科大学药学院药理专业 2.1986年6月~至今中国药科大学药理教研室教师 3(详细)
教育经历: 1990.9-1994.7 中国药科大学 药剂学专业 学士 1996.9-2000.10 中国药科大学 药剂学专业 硕士 2001.12-2005.4 香港中文大学 药学专业 博士 (详细)
洪 浩 博士,教授,博士生导师,教育部创新团队成员,中国药理学会神经精神药理专业委员会委员、中国药理学会抗衰老与老年痴呆专业委员会委员、中国药理学会人参与补益药专业委员会常务委员、江苏省药理学会常务理事及教学专业委员会秘书长、“神经药理学报”编委。洪浩教授于1981年6月开始从事医院药学工作,1989年6月毕业于中国药科大学,2001年6月获安徽(详细)
宋敏 1977年生,博士,副教授。 2000年毕业于中国药科大学药物分析专业,获学士学位,2006年博士毕业留校任教至今。 研究方向:现代药物分析。利用现代药物分析的技术方法进行化药/中药的质量研究及体内过程研究,探索中药药效物质基础及作用机制。 研究成果:先后主持国家自然科学基金、博士后科学基金和博士点新教师(详细)
吴正红 博士 现任中国药科大学药学实验中心副主任;兼中国生物颗粒专业委员会委员、南京药剂专业委员会副主任委员;IJP,DDIP,Molecules,JMPR,IJPP,BJMMR等期刊评阅人。 近五年来,承担和参加国家科研项目12项、省部级5项,其中“973”项目2项;授权专利7项,公开10项,产业化1项;在国内外核心期刊合著发表科论(详细)
许风国 1980年1月生。博士、教授、江苏特聘教授、博士生导师。分别于2002年、2005年和 2008年获得中国药科大学药物分析学专业学士、硕士和博士学位;2008年8月- 2012年3月先后在新加坡国立大学医学院和公共卫生学院从事博士后研究工作(Research Fellow);2012年3月全职回国,现任中国药科大学药学院教授、药物质量与安(详细)